MOLLER PARERA INGRID
Informe ejecutivo de MOLLER PARERA INGRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLLER PARERA INGRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA SA | Administrador Unico | 12/07/2023 | |
KIAXINC SL | Administrador Unico | 08/01/2019 |
VINCULACIONES DE MOLLER PARERA INGRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLLER PARERA INGRID
Empresa: INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA SA
Administrador Unico
- Moller Parera Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24261 , F 139, S 8, H B 68406, I/A 20 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-08
Empresa: KIAXINC SL
Administrador Unico
- Moller Parera Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 158, S 8, H B 181206, I/A 3 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Empresa: KIAXINC SL
Administrador
- Martinez Perez Alberto
- Moller Parera Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 158, S 8, H B 181206, I/A 3 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Empresa: INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA SA
Administrador Unico
- Moller Parera Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24261 , F 137, S 8, H B 68406, I/A 17 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-08
Empresa: INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA SA
Administrador Unico
- Moller Parera Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24261 , F 137, S 8, H B 68406, I/A 16 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA SA
Administrador Unico
- Moller Parera Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24261 , F 137, S 8, H B 68406, I/A 15 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08
Información de MOLLER PARERA INGRID
Mostramos los datos de MOLLER PARERA INGRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLLER PARERA INGRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos