MOLLA CERDA GUILLERMO
Informe ejecutivo de MOLLA CERDA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLLA CERDA GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP PCXAT TONERPLUS SL | Administrador Solidario | 30/07/2012 | 19/01/2017 |
RECIKLA RECICLAJE DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS SL | Administrador Solidario | 23/04/2013 |
VINCULACIONES DE MOLLA CERDA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLLA CERDA GUILLERMO
Empresa: GRUP PCXAT TONERPLUS SL
Administrador Solidario
- Calvo Vidal Emilio
- Molla Cerda Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 10, S 8, H V 149655, I/A 3 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-46
Administrador Solidario
- Molla Cerda Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8444, L 5734, F 29, S 8, H V 113602, I/A 3 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-46
Empresa: GRUP PCXAT TONERPLUS SL
Administrador Solidario
- Calvo Vidal Emilio
- Molla Cerda Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9504, L 6786, F 8, S 8, H V 149655, I/A 1 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-46
Información de MOLLA CERDA GUILLERMO
Mostramos los datos de MOLLA CERDA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLLA CERDA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos