MOLIST SERRATOSA MARTA
Informe ejecutivo de MOLIST SERRATOSA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOLIST SERRATOSA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSERVIC SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 09/11/2021 |
MOSERVIC SL | Apoderado Solidario | 04/04/2014 | 09/11/2021 |
MOSERVIC SL | Liquidador | 09/11/2021 | 09/11/2021 |
ALTRES REFORMES INTEGRALS I SERVEIS SL | Administrador Solidario | 20/12/2011 | 21/02/2020 |
ALTRES REFORMES INTEGRALS I SERVEIS SL | Liquidador | 21/02/2020 | 21/02/2020 |
ADVANCED FINANCIAL SERVICES SL | Apoderado | 14/10/2014 |
VINCULACIONES DE MOLIST SERRATOSA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLIST SERRATOSA MARTA
Empresa: MOSERVIC SL
Liquidador
- Molist Serratosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 41, S 8, H B 409141, I/A 10 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Empresa: MOSERVIC SL
Administrador Mancomunado
- Molist Serratosa Joaquim
- Molist Serratosa Marta
- Molist Serratosa Miquel
Liquidador
- Molist Serratosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 41, S 8, H B 409141, I/A 10 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-08
Liquidador
- Molist Serratosa Joaquim
- Molist Serratosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 165, S 8, H B 418395, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Administrador Solidario
- Molist Serratosa Joaquim
- Molist Serratosa Marta
Liquidador
- Molist Serratosa Joaquim
- Molist Serratosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 165, S 8, H B 418395, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Empresa: ADVANCED FINANCIAL SERVICES SL
Apoderado
- Molist Serratosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37285 , F 161, S 8, H B 296685, I/A 6 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
Empresa: MOSERVIC SL
Apoderado Solidario
- Molist Serratosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 39, S 8, H B 409141, I/A 8 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Empresa: MOSERVIC SL
Administrador Mancomunado
- Molist Serratosa Joaquim
- Molist Serratosa Marta
- Molist Serratosa Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42466 , F 39, S 8, H B 409141, I/A 6 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
Administrador Solidario
- Molist Serratosa Joaquim
- Molist Serratosa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 163, S 8, H B 418395, I/A 1 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Información de MOLIST SERRATOSA MARTA
Mostramos los datos de MOLIST SERRATOSA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLIST SERRATOSA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos