MOLIST CELIHUETA LAURA
Informe ejecutivo de MOLIST CELIHUETA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLIST CELIHUETA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2020 |
VINCULACIONES DE MOLIST CELIHUETA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLIST CELIHUETA LAURA
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Molist Celihueta Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 92, S 8, H M 410376, I/A 325 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado
- Molist Celihueta Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 73, S 8, H M 131612, I/A 723 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcaide Castilla Rafael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Da Costa Coimbra Antonio Manuel
- Garcia Bermejo Fernando
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Orue Echebarria Lopez Miguel
- Otero-novas Miranda Elena
- Rodrigo Gil Eloy
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 65, S 8, H M 131612, I/A 706 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaide Castilla Rafael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Otero-novas Miranda Elena
- Rodrigo Gil Eloy
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 83, S 8, H M 410376, I/A 306 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaide Castilla Rafael
- Alvarez Garcia Antonio
- Asenjo Garcia Ismael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Otero-novas Miranda Elena
- Rodrigo Gil Eloy
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 59, S 8, H M 131612, I/A 697 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaide Castilla Rafael
- Alvarez Garcia Antonio
- Asenjo Garcia Ismael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Otero-novas Miranda Elena
- Rodrigo Gil Eloy
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 77, S 8, H M 410376, I/A 297 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaide Castilla Rafael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Otero-novas Miranda Elena
- Rodrigo Gil Eloy
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 71, S 8, H M 410376, I/A 285 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcaide Castilla Rafael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Otero-novas Miranda Elena
- Rodrigo Gil Eloy
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 53, S 8, H M 131612, I/A 688 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado
- Alcaide Castilla Rafael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Orue Echebarria Lopez Miguel
- Otero-novas Miranda Elena
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
- Travesi Fonfria Manuel
- Urgel Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 64, S 8, H M 410376, I/A 272 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcaide Castilla Rafael
- Bartolome Troncoso Maria De La Providencia
- Becker Mantecon Carlos
- Gato Rego Jorge
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Jimenez Muñoz Daniel
- Lombardero Barroso Jesus
- Molist Celihueta Laura
- Muga Fernandez Jose Antonio
- Ortueta Jimeno Oscar
- Orue Echebarria Lopez Miguel
- Otero-novas Miranda Elena
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Suso Lazaro Jesus Angel
- Travesi Fonfria Manuel
- Urgel Molina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 40, S 8, H M 131612, I/A 674 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
VER MAS ACTOS
Información de MOLIST CELIHUETA LAURA
Mostramos los datos de MOLIST CELIHUETA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLIST CELIHUETA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos