MOLINS VILA MARIA
Informe ejecutivo de MOLINS VILA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINS VILA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BEST THING EVER SL | Apoderado | 27/06/2019 | |
ESTUDIO CREATIVO AREA DE DOS SL | Apoderado | 05/10/2015 | |
FINHIP SL | Apoderado | 16/04/2015 | |
FINAN DE INVERSIONES SL | Apoderado | 07/04/2014 |
VINCULACIONES DE MOLINS VILA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINS VILA MARIA
Empresa: THE BEST THING EVER SL
Apoderado
- Molins Vila Maria
- Molins Vila Silvia
- Vila Piñol Maria- Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31983 , F 79, S 8, H M 575544, I/A 3 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: ESTUDIO CREATIVO AREA DE DOS SL
Apoderado
- Molins Vila Jose-maria
- Molins Vila Maria
- Molins Vila Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28339 , F 168, S 8, H M 510393, I/A 3 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: ESTUDIO CREATIVO AREA DE DOS SL
Administrador Solidario
- Molins Vila Maria
- Molins Vila Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28339 , F 167, S 8, H M 510393, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: FINHIP SL
Apoderado
- Molins Vila Maria
- Molins Vila Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10319 , F 58, S 8, H M 164285, I/A 5 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Empresa: FINAN DE INVERSIONES SL
Apoderado
- Molins Vila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11213 , F 11, S 8, H M 176375, I/A 6 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Empresa: ESTUDIO CREATIVO AREA DE DOS SL
Administrador Solidario
- Molins Vila Maria
- Molins Vila Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28339 , F 166, S 8, H M 510393, I/A 1 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Información de MOLINS VILA MARIA
Mostramos los datos de MOLINS VILA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINS VILA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos