MOLINO BARRERO ENCARNACION
Informe ejecutivo de MOLINO BARRERO ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINO BARRERO ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTERO ARAMBURU & GOMEZ-VILLARES ATENCIA SLP | Vicepresidente | 14/06/2024 | |
MONTERO ARAMBURU & GOMEZ-VILLARES ATENCIA SLP | Consejero | 10/09/2020 | |
MONTERO ARAMBURU & GOMEZ-VILLARES ATENCIA SLP | Soc.Prof. | 08/09/2020 |
VINCULACIONES DE MOLINO BARRERO ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINO BARRERO ENCARNACION
Empresa: MONTERO ARAMBURU SLP
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Molino Barrero Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 22970, I/A 43 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-41
Empresa: MONTERO ARAMBURU SLP
Presidente
- Molino Barrero Encarnacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 22970, I/A 43 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-41
Empresa: MONTERO ARAMBURU SLP
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 93, S 8, H SE 22970, I/A 39 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: MONTERO ARAMBURU SLP
Presidente
- Molino Barrero Encarnacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 93, S 8, H SE 22970, I/A 39 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: MONTERO ARAMBURU SLP
Consejero
- Casado Gonzalez Rafael
- Cerezo Montañez Maria Teresa
- Molino Barrero Encarnacion
- Morin Arvelo Jose Alberto
- Ortega Trujillo Javier
- Sellers Feria Ignacio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 91, S 8, H SE 22970, I/A 34 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-41
Empresa: MONTERO ARAMBURU SLP
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 89, S 8, H SE 22970, I/A 33 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-41
Información de MOLINO BARRERO ENCARNACION
Mostramos los datos de MOLINO BARRERO ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINO BARRERO ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos