MOLINERO RUIZ MIRIAM
Informe ejecutivo de MOLINERO RUIZ MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINERO RUIZ MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVASADOS A TERCEROS SL | Apoderado Solidario | 02/01/2020 | |
HERSEN CINCO SL | Apoderado Solidario | 26/11/2019 | |
BCN TRASVASES SL | Apoderado Solidario | 08/07/2019 |
VINCULACIONES DE MOLINERO RUIZ MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINERO RUIZ MIRIAM
Empresa: ENVASADOS A TERCEROS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Duran David
- Molinero Ruiz Miriam
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28723 , F 11, S 8, H B 139840, I/A 11 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Empresa: HERSEN CINCO SL
Apoderado Solidario
- Molinero Ruiz Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35126 , F 223, S 8, H B 261755, I/A 9 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Empresa: BCN TRASVASES SL
Apoderado Solidario
- Molinero Ruiz Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39700 , F 217, S 8, H B 172299, I/A 11 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Información de MOLINERO RUIZ MIRIAM
Mostramos los datos de MOLINERO RUIZ MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINERO RUIZ MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos