MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION
Informe ejecutivo de MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOFORTE SL | Administrador Unico | 11/12/2012 |
VINCULACIONES DE MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION
Empresa: MAFIFIT SL
Liquidador
- Molinello Santiago Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 25, S 8, H M 594405, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: MAFIFIT SL
Administrador Unico
- Molinello Santiago Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 25, S 8, H M 594405, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: MAFIFIT SL
Administrador Unico
- Molinello Santiago Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 25, S 8, H M 594405, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: MAFIFIT SL
Administrador Mancomunado
- Llanos Guerrero Fernando
- Molinello Santiago Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 25, S 8, H M 594405, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: MAFIFIT SL
Apoderado
- Llanos Guerrero Fernando
- Molinello Santiago Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 24, S 8, H M 594405, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: MAFIFIT SL
Administrador Mancomunado
- Llanos Guerrero Fernando
- Molinello Santiago Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33020 , F 22, S 8, H M 594405, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: INMOFORTE SL
Administrador Unico
- Molinello Santiago Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9939 , F 164, S 8, H M 159142, I/A 11 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Información de MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION
Mostramos los datos de MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINELLO SANTIAGO PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos