MOLINE LOPEZ PILAR
Informe ejecutivo de MOLINE LOPEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINE LOPEZ PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BECADVISOR EMPLEO Y JUVENTUD SL | Administrador Unico | 16/08/2021 | |
SEGURTOUR SL | Secretario | 09/06/2021 | |
SEGURTOUR SL | Apoderado | 09/06/2021 | |
SEGURTOUR SL | Consejero | 08/03/2019 | |
PRESTACIONES DE CONSULTORIA SL | Consejero | 26/01/2016 | |
GRUPO ENERDEX SL | Administrador Unico | 20/01/2015 | |
ESTUDIO JURIDICO SALESAS SL | Administrador Solidario | 28/02/2013 | |
MAGASITO SL | Administrador Unico | 01/10/2012 | |
MAGASITO SL | Apoderado | 12/04/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINE LOPEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINE LOPEZ PILAR
Empresa: BECADVISOR EMPLEO Y JUVENTUD SL
Administrador Unico
- Moline Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47960 , F 41, S 8, H B 567570, I/A 1 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
Empresa: SEGURTOUR SL
Apoderado
- Moline Lopez Pilar
Secretario
- Moline Lopez Pilar
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 152, S 8, H M 438471, I/A 11 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Empresa: SEGURTOUR SL
Consejero
- Moline Lopez Pilar
- Serrano Rosado Jose Ignacio
- Vicario P Erez Alejandro Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24378 , F 152, S 8, H M 438471, I/A 10 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: PRESTACIONES DE CONSULTORIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24360 , F 195, S 8, H M 438155, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Empresa: PRESTACIONES DE CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Moline Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24360 , F 195, S 8, H M 438155, I/A 4 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Empresa: GRUPO ENERDEX SL
Administrador Unico
- Moline Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33046 , F 132, S 8, H M 594884, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Empresa: ESTUDIO JURIDICO SALESAS SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Gil Maria Gabriela
- Moline Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30766 , F 92, S 8, H M 553621, I/A 1 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: PRESTACIONES DE CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Moline Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24360 , F 194, S 8, H M 438155, I/A 3 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: MAGASITO SL
Administrador Unico
- Moline Lopez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14237 , F 74, S 8, H M 234497, I/A 5 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: PRESTACIONES DE CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Moline Lopez Pilar
- Moline Palacio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24360 , F 194, S 8, H M 438155, I/A 2 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28
VER MAS ACTOS
Información de MOLINE LOPEZ PILAR
Mostramos los datos de MOLINE LOPEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINE LOPEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos