MOLINARI DENNYS
Informe ejecutivo de MOLINARI DENNYS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINARI DENNYS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESL IDIOMAS SL | Socio Unico | 30/10/2020 | |
ESL IDIOMAS SL | Administrador Unico | 30/10/2020 | |
BILINGUE INTERNACIONAL SL | Administrador Solidario | 16/11/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINARI DENNYS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINARI DENNYS
Empresa: ESL IDIOMAS SL
Administrador Unico
- Molinari Dennys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10844, L 8123, F 122, S 8, H V 194825, I/A 1 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-46
Empresa: ESL IDIOMAS SL
Socio Único
- Molinari Dennys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10844, L 8123, F 122, S 8, H V 194825, I/A 1 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-46
Empresa: GESTA BILINGUE SL
Administrador Unico
- Molinari Dennys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9528, L 6810, F 91, S 8, H V 150480, I/A 3 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-46
Empresa: GESTA BILINGUE SL
Administrador Unico
- Molinari Dennys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9528, L 6810, F 91, S 8, H V 150480, I/A 2 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-46
Empresa: BILINGUE INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9244, L 6527, F 219, S 8, H V 140984, I/A 1 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-46
Información de MOLINARI DENNYS
Mostramos los datos de MOLINARI DENNYS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINARI DENNYS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos