MOLINA VEGA ANTONIO
Informe ejecutivo de MOLINA VEGA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLINA VEGA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATSOL SL | Apoderado | 20/12/2011 | 06/11/2019 |
LABORATORIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION SL | Apoderado | 24/03/2010 | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE MOLINA VEGA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA VEGA ANTONIO
Empresa: PATSOL SL
Apoderado
- Molina Vega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372 , F 8, S 8, H SE 89599, I/A 4 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
Empresa: PATSOL SL
Apoderado
- Molina Vega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372 , F 7, S 8, H SE 89599, I/A 2 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-41
Empresa: LABORATORIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION SL
Apoderado
- Carvajal Camperos Marisol
- Jimenez Rodriguez Claudio
- Molina Vega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4708, L 3616, F 165, S 8, H MA 23243, I/A 36 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-29
Empresa: LABORATORIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION SL
Apoderado
- Carvajal Camperos Marisol
- Jimenez Rodriguez Claudio
- Molina Vega Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4708, L 3616, F 163, S 8, H MA 23243, I/A 32 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Información de MOLINA VEGA ANTONIO
Mostramos los datos de MOLINA VEGA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA VEGA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos