MOLINA SANCHEZ RUFINA
Informe ejecutivo de MOLINA SANCHEZ RUFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA SANCHEZ RUFINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIPOL 96 SL | Administrador Unico | 09/12/2009 | |
KASADIDA SL | Administrador Unico | 02/01/2009 |
VINCULACIONES DE MOLINA SANCHEZ RUFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA SANCHEZ RUFINA
Empresa: TEGAL INVEST SL
Apoderado
- Molina Sanchez Rufina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36059 , F 28, S 8, H B 275593, I/A 4 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Empresa: BIPOL 96 SL
Administrador Unico
- Molina Sanchez Rufina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29837 , F 146, S 8, H B 162561, I/A 4 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-08
Empresa: KASADIDA SL
Administrador Unico
- Molina Sanchez Rufina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38642 , F 223, S 8, H B 329836, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de MOLINA SANCHEZ RUFINA
Mostramos los datos de MOLINA SANCHEZ RUFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA SANCHEZ RUFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos