MOLINA SAERA IBAN
Informe ejecutivo de MOLINA SAERA IBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MOLINA SAERA IBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES SA | Apoderado | 03/04/2023 | |
GEOCAS GESTION Y ASESORAMIENTO EN LA CONSTRUCCION SL | Apoderado | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE MOLINA SAERA IBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA SAERA IBAN
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118 , F 30, S 8, H BI 63981, I/A 119 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-48
Empresa: DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 69, S 8, H V 19749, I/A 197 M (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-46
Empresa: VIVERS CENTRE VERD SA
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7281, L 4583, F 191, S 8, H V 18885, I/A 98 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-46
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10881, L 8159, F 84, S 8, H V 47053, I/A 89 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-46
Empresa: RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE SL
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752, L 1313, F 85, S 8, H CS 23730, I/A 57 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-12
Empresa: BECSA SA
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778, L 1339, F 125, S 8, H CS 5532, I/A 143 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-12
Empresa: DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9361, L 6643, F 69, S 8, H V 19749, I/A 197 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-46
Empresa: VIVERS CENTRE VERD SA
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5895, L 3201, F 183, S 8, H V 18885, I/A 76 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-46
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9603, L 6885, F 92, S 8, H V 47053, I/A 71 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-46
Empresa: RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE SL
Apoderado
- Molina Saera Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528, L 1090, F 3, S 8, H CS 23730, I/A 39 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-12
VER MAS ACTOS
Información de MOLINA SAERA IBAN
Mostramos los datos de MOLINA SAERA IBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA SAERA IBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos