MOLINA PLAZA JESUS
Informe ejecutivo de MOLINA PLAZA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA PLAZA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRATED LAB DESIGN & SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 10/03/2021 | |
INTEGRATED LAB DESIGN & SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | |
CHANGE PROJECT MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 31/08/2020 | |
PROJECT CAMBIO SL | Socio Unico | 12/06/2020 | |
PROJECT CAMBIO SL | Administrador Unico | 12/06/2020 | |
EXICO MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 07/08/2017 | |
PIPELINE INFRASTRUCTURE SL | Socio Unico | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE MOLINA PLAZA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA PLAZA JESUS
Empresa: TROLLBEADS IBERIAN PARTNERS SL
Liquidador
- Molina Plaza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40864 , F 41, S 8, H M 724890, I/A 6 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: TROLLBEADS IBERIAN PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Molina Plaza Jesus
- Vazquez Rua Fernando-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40864 , F 41, S 8, H M 724890, I/A 6 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: TROLLBEADS IBERIAN PARTNERS SL
Apoderado
- Molina Plaza Jesus
- Vazquez Rua Fernando-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40864 , F 39, S 8, H M 724890, I/A 5 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: 100PZLS SL
Administrador Mancomunado
- Molina Plaza Jesus
- Vazquez Rua Fernando-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40864 , F 38, S 8, H M 724890, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: 100PZLS SL
Administrador Unico
- Molina Plaza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40864 , F 38, S 8, H M 724890, I/A 3 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: INTEGRATED LAB DESIGN & SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Arguedas Gutierrez Javier
- Molina Plaza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41355 , F 13, S 8, H M 733008, I/A 3 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: INTEGRATED LAB DESIGN & SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Arguedas Gutierrez Javier
- Molina Plaza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41355 , F 12, S 8, H M 733008, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: INTEGRATED LAB DESIGN & SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Molina Plaza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41355 , F 12, S 8, H M 733008, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: INTEGRATED LAB DESIGN & SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Molina Plaza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41355 , F 10, S 8, H M 733008, I/A 1 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Empresa: CHANGE PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Molina Plaza Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40818 , F 170, S 8, H M 724155, I/A 1 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-28
VER MAS ACTOS
Información de MOLINA PLAZA JESUS
Mostramos los datos de MOLINA PLAZA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA PLAZA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos