MOLINA PEREZ PABLO
Informe ejecutivo de MOLINA PEREZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA PEREZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTEGA MOLINA SPORTS SL | Administrador Unico | 05/11/2021 |
VINCULACIONES DE MOLINA PEREZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA PEREZ PABLO
Empresa: ORTEGA MOLINA SPORTS SL
Administrador Unico
- Molina Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 50, S 8, H T 57528, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-43
Empresa: ORTEGA MOLINA SPORTS SL
Administrador Mancomunado
- Molina Perez Pablo
- Ortega Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 50, S 8, H T 57528, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-43
Empresa: ORTEGA MOLINA SPORTS SL
Administrador Mancomunado
- Molina Perez Pablo
- Ortega Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 47, S 8, H T 57528, I/A 1 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-43
Empresa: CODEACTIVOS SA
Apoderado Solidario
- Carranza Gonzalez Joaquin
- Molina Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33708 , F 158, S 8, H M 448362, I/A 26 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: CODEACTIVOS SA
Apoderado Solidario
- Borras Ruiz Fernando
- Carranza Gonzalez Joaquin
- Molina Perez Pablo
- Sanchez Rubio Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33708 , F 156, S 8, H M 448362, I/A 21 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: CODEACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borras Ruiz Fernando
- Carranza Gonzalez Joaquin
- Molina Perez Pablo
- Valeros Vargas Alvaro
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33708 , F 156, S 8, H M 448362, I/A 21 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: CODEACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Molina Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24903 , F 212, S 8, H M 448362, I/A 13 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
Empresa: CODEACTIVOS SA
Apoderado
- Molina Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24903 , F 212, S 8, H M 448362, I/A 13 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
Información de MOLINA PEREZ PABLO
Mostramos los datos de MOLINA PEREZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA PEREZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos