MOLINA PEREZ GUILLERMO
Informe ejecutivo de MOLINA PEREZ GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLINA PEREZ GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA DEL CENTRO COLON SEVILLANO SA | Administrador Unico | 25/10/2010 | 22/04/2022 |
TECNICA Y GARANTIA DEL DEPORTE SA | Administrador Unico | 05/03/2013 | 22/04/2022 |
VINCULACIONES DE MOLINA PEREZ GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA PEREZ GUILLERMO
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 200, S 8, H SE 22340, I/A 17 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-41
Empresa: TECNICA Y GARANTIA DEL DEPORTE SA
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 50, S 8, H SE 16842, I/A 25 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-41
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 199, S 8, H SE 22340, I/A 16 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-41
Empresa: TECNICA Y GARANTIA DEL DEPORTE SA
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 50, S 8, H SE 16842, I/A 24 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-41
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 198, S 8, H SE 22340, I/A 13 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-41
Empresa: TECNICA Y GARANTIA DEL DEPORTE SA
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 48, S 8, H SE 16842, I/A 21 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-41
Empresa: TECNICA Y GARANTIA DEL DEPORTE SA
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 48, S 8, H SE 16842, I/A 20 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-41
Administrador Unico
- Molina Perez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 198, S 8, H SE 22340, I/A 12 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-41
Información de MOLINA PEREZ GUILLERMO
Mostramos los datos de MOLINA PEREZ GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA PEREZ GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos