MOLINA OJEDA ENRIQUE
Informe ejecutivo de MOLINA OJEDA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLINA OJEDA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTABUS SL | Vicepresidente | 05/11/2013 | 26/12/2017 |
RESTABUS SL | Consejero | 05/11/2013 | 26/12/2017 |
RESTABUS SL | Apoderado Solidario | 05/11/2013 | 26/12/2017 |
RESTASUR SA | Consejero Delegado Solidario | 21/04/2010 | 28/08/2013 |
RESTASUR SA | Vicepresidente | 21/04/2010 | 28/08/2013 |
RESTASUR SA | Consejero | 21/04/2010 | 28/08/2013 |
VINCULACIONES DE MOLINA OJEDA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA OJEDA ENRIQUE
Empresa: RESTABUS SL
Consejero
- Molina Herrera Jose
- Molina Herrera Manuel
- Molina Ojeda Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Molina Ojeda Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323 , F 69, S 8, H CO 13162, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-14
Empresa: RESTABUS SL
Apoderado Solidario
- Molina Herrera Jose
- Molina Herrera Manuel
- Molina Ojeda Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 11, S 8, H CO 13162, I/A 6 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-14
Empresa: RESTABUS SL
Consejero
- Molina Herrera Jose
- Molina Herrera Manuel
- Molina Ojeda Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Molina Ojeda Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 11, S 8, H CO 13162, I/A 5 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-14
Empresa: RESTASUR SA
Consejero Delegado Solidario
- Molina Herrera Jose
- Molina Herrera Manuel
- Molina Ojeda Enrique
Consejero
- Molina Herrera Jose
- Molina Herrera Manuel
- Molina Ojeda Enrique
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Molina Ojeda Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 82, S 8, H CO 2780, I/A 8 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-14
Información de MOLINA OJEDA ENRIQUE
Mostramos los datos de MOLINA OJEDA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA OJEDA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos