MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA
Informe ejecutivo de MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL SA | Apoderado | 21/06/2024 | |
EKILUZ PROMOCION SL | Administrador Unico | 14/02/2024 | |
ENERGIA DISTRIBUIDA DEL NORTE SA | Apoderado | 14/12/2023 | |
REPSOL CUSTOMER CENTRIC SL | Apoderado | 26/07/2022 | |
REPSOL INDUSTRIAL TRANSFORMATION SL | Apoderado | 26/07/2022 |
VINCULACIONES DE MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA
Empresa: REPSOL SA
Apoderado
- Molina Ochoa De Amezaga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65289, I/A 931 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: EKILUZ PROMOCION SL
Administrador Unico
- Molina Ochoa De Amezaga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 9, S 8, H SS 43575, I/A 10 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-20
Empresa: ENERGIA DISTRIBUIDA DEL NORTE SA
Apoderado
- Corral Azconobieta Nerea
- Gomez Gay-pobes Iñigo
- Molina Ochoa De Amezaga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5930 , F 50, S 8, H BI 75044, I/A 16 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-48
Empresa: REPSOL INDUSTRIAL TRANSFORMATION SL
Apoderado
- Molina Ochoa De Amezaga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 101, S 8, H BI 77094, I/A 11 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-48
Empresa: REPSOL CUSTOMER CENTRIC SL
Apoderado
- Molina Ochoa De Amezaga Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 146, S 8, H BI 77113, I/A 15 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-48
Información de MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA
Mostramos los datos de MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA OCHOA DE AMEZAGA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos