MOLINA MUÑOZ MALU
Informe ejecutivo de MOLINA MUÑOZ MALU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA MUÑOZ MALU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO AL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL SL | Apoderado | 13/12/2022 | |
ASSOCIATE CONVERGENCE SPAIN CONSULTING INTERNACIONAL SL | Apoderado | 23/11/2022 | |
FOMENTO ENERGY SL | Apoderado | 22/11/2022 | |
FOMENTO AL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL SL | Apoderado | 13/05/2022 |
VINCULACIONES DE MOLINA MUÑOZ MALU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA MUÑOZ MALU
Apoderado
- Molina Muñoz Malu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37096 , F 105, S 8, H M 194582, I/A 22 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Apoderado
- Molina Muñoz Malu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25608 , F 76, S 8, H M 461464, I/A 7 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: FOMENTO ENERGY SL
Apoderado
- Molina Muñoz Malu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30000 , F 30, S 8, H M 539925, I/A 4 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Apoderado
- Molina Muñoz Malu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37096 , F 105, S 8, H M 194582, I/A 21 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Apoderado
- Molina Muñoz Malu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37096 , F 104, S 8, H M 194582, I/A 19 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Apoderado
- Molina Muñoz Malu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37096 , F 104, S 8, H M 194582, I/A 18 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Información de MOLINA MUÑOZ MALU
Mostramos los datos de MOLINA MUÑOZ MALU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA MUÑOZ MALU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos