MOLINA MOLINA ANGEL
Informe ejecutivo de MOLINA MOLINA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA MOLINA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
5R PERSONAL & CORPORATIVE SERVICES SL | Administrador Solidario | 10/05/2021 | |
5R PERSONAL & CORPORATIVE SERVICES SL | Apoderado | 16/10/2019 |
VINCULACIONES DE MOLINA MOLINA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA MOLINA ANGEL
Empresa: A M CARRETILLAS 2 SL
Liquidador
- Molina Molina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30234 , F 61, S 8, H B 169416, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: A M CARRETILLAS 2 SL
Administrador Unico
- Molina Molina Angel
Liquidador
- Molina Molina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30234 , F 61, S 8, H B 169416, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Administrador Solidario
- Molina Molina Angel
- Ruiz Alonso Ernesto Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39587 , F 155, S 8, H M 702683, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Apoderado
- Molina Molina Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39587 , F 154, S 8, H M 702683, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Información de MOLINA MOLINA ANGEL
Mostramos los datos de MOLINA MOLINA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA MOLINA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos