MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado | 02/08/2022 | |
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado | 12/07/2018 | |
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado | 13/09/2016 | |
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado | 10/08/2016 |
VINCULACIONES DE MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado
- Antonia Beatriz Cobos Alvarez
- Manuel Montes Garcia
- Molina Mochon Juan Antonio
- Serrano Reifs Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 204, S 8, H GR 7223, I/A 1112 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-18
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 57, S 8, H GR 7223, I/A 919 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-18
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 171, S 8, H GR 7223, I/A 795 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-18
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 169, S 8, H GR 7223, I/A 791 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-18
Información de MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA MOCHON JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos