MOLINA MILLAN MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de MOLINA MILLAN MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA MILLAN MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARISCOS MAR DE ALBORAN SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | |
MARISCOS ALBORAN SL | Administrador Mancomunado | 24/08/2009 |
VINCULACIONES DE MOLINA MILLAN MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA MILLAN MANUEL JESUS
Empresa: MARISCOS MAR DE ALBORAN SL
Administrador Unico
- Molina Millan Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 102, S 8, H H 20766,H , I/ 1 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-21
Empresa: MARISCOS ALBORAN SL
Administrador Mancomunado
- Carrero Sanguino Fernando
- Molina Millan Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910 , F 72, S 8, H H 18109,H , I/ 1 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-21
Empresa: CONSTRUCCIONES FERMA-ALBORAN SL
Administrador Mancomunado
- Molina Millan Manuel Jesus
- Perez Mayal Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897 , F 162, S 8, H H 17740,H , I/ 2 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-21
Empresa: CONSTRUCCIONES FERMA-ALBORAN SL
Administrador Mancomunado
- Molina Millan Manuel Jesus
- Perez Mayal Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897 , F 158, S 8, H H 17740,H , I/ 1 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-21
Información de MOLINA MILLAN MANUEL JESUS
Mostramos los datos de MOLINA MILLAN MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA MILLAN MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos