MOLINA MARTIN ALBERTO
Informe ejecutivo de MOLINA MARTIN ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA MARTIN ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASER RESIDENCIAL SA | Apoderado Solidario | 09/06/2020 | |
CENTROS ASISTENCIALES SAN TORCUATO SL | Apoderado Solidario | 15/01/2019 |
VINCULACIONES DE MOLINA MARTIN ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA MARTIN ALBERTO
Empresa: ASCUEN SL
Liquidador
- Molina Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42773 , F 167, S 8, H M 756412, I/A 2 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: ASCUEN SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Urrea Susana
- Molina Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42773 , F 167, S 8, H M 756412, I/A 2 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: ASCUEN SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Urrea Susana
- Molina Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42773 , F 167, S 8, H M 756412, I/A 1 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: CASER RESIDENCIAL SA
Apoderado Solidario
- Molina Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37829 , F 85, S 8, H M 156578, I/A 176 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Apoderado Solidario
- Molina Martin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285 , F 134, S 8, H ZA 197, I/A 16 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-49
Información de MOLINA MARTIN ALBERTO
Mostramos los datos de MOLINA MARTIN ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA MARTIN ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos