MOLINA MANZANARES MANUEL
Informe ejecutivo de MOLINA MANZANARES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA MANZANARES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOLYES SL | Socio Unico | 21/12/2016 | |
EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOLYES SL | Administrador Unico | 13/10/2015 | |
EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOLYES SL | Apoderado | 15/05/2014 | |
PROCOMA 2010 SL | Administrador Unico | 22/02/2010 | |
ARTE Y NEGOCIO 2005 SL | Socio Unico | 25/09/2009 |
VINCULACIONES DE MOLINA MANZANARES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA MANZANARES MANUEL
Empresa: PROCOMA GESTION Y OBRAS SL
Apoderado
- Molina Manzanares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46654 , F 72, S 8, H M 818992, I/A 3 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: PROCOMA GESTION Y OBRAS SL
Apoderado
- Molina Manzanares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11176, L 8454, F 102, S 8, H V 204511, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
Empresa: EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOLYES SL
Nuevo Socio Único
- Molina Manzanares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 90, S 8, H V 151018, I/A 5 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46
Empresa: EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOLYES SL
Administrador Unico
- Molina Manzanares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 90, S 8, H V 151018, I/A 4 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Empresa: EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOLYES SL
Apoderado
- Molina Manzanares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 90, S 8, H V 151018, I/A 3 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-46
Empresa: PROCOMA 2010 SL
Administrador Unico
- Molina Manzanares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 88, S 8, H CR 20292, I/A 1 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-13
Empresa: ARTE Y NEGOCIO 2005 SL
Nuevo Socio Único
- Molina Manzanares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 92, S 8, H CR 15963, I/A 7 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-13
Información de MOLINA MANZANARES MANUEL
Mostramos los datos de MOLINA MANZANARES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA MANZANARES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos