MOLINA LUÑO JESUS
Informe ejecutivo de MOLINA LUÑO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MOLINA LUÑO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD IBERICA DE TRANSPORTE INTERMODAL COMBIBERIA SA | Consejero | 20/10/2010 | |
RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA SA | Consejero | 03/08/2009 | 04/08/2010 |
RAILSIDER ATLANTICO SA | Consejero | 02/11/2009 | 04/08/2010 |
SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y EXPLOTACION DE MATERIAL AUXILIAR DE TRANSPORTES SA | Consejero | 10/05/2010 | |
CONTE RAIL SA | Consejero | 05/02/2009 | 28/04/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINA LUÑO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA LUÑO JESUS
Consejero
- Chion Bernard
- Martinez Marz Antonio
- Molina Luño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26197 , F 91, S 8, H M 123037, I/A 19 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-28
Empresa: ALGEPOSA INTERMODAL SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 39, S 8, H SS 13176, I/A 24 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-20
Empresa: RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA SA
Consejero
- Molina Luño Jesus
- Redondo Oliva Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 105, S 8, H SS 30904, I/A 8 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-20
Consejero
- Molina Luño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 90, S 8, H M 32205, I/A 102 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Empresa: CONTE RAIL SA
Consejero
- Molina Luño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21926 , F 220, S 8, H M 258743, I/A 24 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
Empresa: ALGEPOSA INTERMODAL SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 33, S 8, H SS 13176, I/A 22 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-20
Empresa: RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA SA
Consejero
- Molina Luño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 105, S 8, H SS 30904, I/A 7 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-20
Empresa: CONTE RAIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21926 , F 219, S 8, H M 258743, I/A 23 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Información de MOLINA LUÑO JESUS
Mostramos los datos de MOLINA LUÑO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA LUÑO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos