MOLINA LOPEZ PEDRO
Informe ejecutivo de MOLINA LOPEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOLINA LOPEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA HINOJALES SL | Apoderado | 07/04/2015 | |
CHEMTROL ESPAÑOLA SA | Apoderado | 24/04/2014 | |
IKOMAR ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 11/01/2011 | |
AGROPECUARIA SIERRAMONTE 2007 SL | Consejero | 22/10/2010 | |
AGROPECUARIA SIERRAMONTE SA | Consejero | 22/10/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINA LOPEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA LOPEZ PEDRO
Empresa: DEHESA NAVAHONDA SL
Apoderado
- Molina Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 88, S 8, H SE104945, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-41
Empresa: DEHESA NAVAHONDA SL
Apoderado
- Molina Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 88, S 8, H SE104945, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
Empresa: CHEMTROL ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Molina Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19155 , F 31, S 8, H M 62008, I/A 37 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Empresa: ELABORADO EN JABUGO SA
Consejero
- CHEMTROL ESPAÑOLA SA
- Matias Francisco Pascual Narvaez
- Molina Lopez Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4980 , F 142, S 8, H SE 26553, I/A 19 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-41
Empresa: IKOMAR ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- Conesa Belchi Jose Maria
- Molina Lopez Pedro
- Perez Gimenez Francisco David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3498 , F 76, S 8, H A 123876, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-03
Empresa: TRAYSON SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Garcia Manuel Nicolas
- Molina Lopez Pedro
- Nuñez Gimenez Jose Maria
Consejero
- Gonzalez Garcia Manuel Nicolas
- Molina Lopez Pedro
- Nuñez Gimenez Jose Maria
Presidente
- Molina Lopez Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24932 , F 160, S 8, H B 80175, I/A 10 N (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-08
Empresa: AGROPECUARIA SIERRAMONTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Molina Lopez Pedro
- Pascual Narvaez Matias Francisco
- Revilla Saavedra Julio Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 7, S 8, H SE 33779, I/A 23 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-41
Empresa: AGROPECUARIA SIERRAMONTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- CHEMTROL ESPAÑOLA SA
- Matias Francisco Pascual Narvaez
- Molina Lopez Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 7, S 8, H SE 33779, I/A 23 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-41
Empresa: AGROPECUARIA SIERRAMONTE 2007 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Molina Lopez Pedro
- Pascual Narvaez Matias Francisco
- Revilla Saavedra Julio Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778 , F 42, S 8, H SE 76090, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-41
Empresa: AGROPECUARIA SIERRAMONTE 2007 SL
Consejero
- CHEMTROL ESPAÑOLA SA
- Molina Lopez Pedro
- Pascual Narvaez Matias Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778 , F 42, S 8, H SE 76090, I/A 3 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-41
VER MAS ACTOS
Información de MOLINA LOPEZ PEDRO
Mostramos los datos de MOLINA LOPEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA LOPEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos