MOLINA LOPEZ GABRIEL
Informe ejecutivo de MOLINA LOPEZ GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA LOPEZ GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENNET LIMPIEZA SL | Socio Unico | 26/06/2024 | |
TENNET LIMPIEZA SL | Administrador Unico | 26/06/2024 | |
SOLVAY SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 29/06/2023 | |
REIMA DESARROLLOS SL | Socio Unico | 17/09/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINA LOPEZ GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA LOPEZ GABRIEL
Empresa: TENNET LIMPIEZA SL
Administrador Unico
- Molina Lopez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219253, I/A 1 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-46
Empresa: TENNET LIMPIEZA SL
Socio Único
- Molina Lopez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219253, I/A 1 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-46
Empresa: SOLVAY SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Molina Lopez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 52, S 8, H S 35644, I/A 2 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-39
Empresa: REIMA DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Molina Lopez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 60, S 8, H AS 17420, I/A 8 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-33
Administrador Unico
- Molina Lopez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 59, S 8, H AS 17420, I/A 3 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-33
Administrador Solidario
- Molina Lopez Gabriel
- Pico Rodriguez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 59, S 8, H AS 17420, I/A 3 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-33
Socio Único
- Molina Lopez Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 59, S 8, H AS 17420, I/A 3 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-33
Información de MOLINA LOPEZ GABRIEL
Mostramos los datos de MOLINA LOPEZ GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA LOPEZ GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos