MOLINA LLORCA ANGEL
Informe ejecutivo de MOLINA LLORCA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOLINA LLORCA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERMOLI SL | Consejero | 05/01/2009 | 06/08/2013 |
LA CRUJIA SA | Consejero | 05/01/2009 | 06/08/2013 |
FRUTAS MIAMI SL | Administrador Solidario | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE MOLINA LLORCA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA LLORCA ANGEL
Empresa: FERMOLI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Ruiz Antonio
- Fernandez Ruiz Rafael
- Molina Llorca Angel
- Molina Llorca Francisco
- Molina Llorca Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026, L 939, F 49, S 8, H MA 11434, I/A 6 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-29
Empresa: LA CRUJIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Ruiz Antonio
- Fernandez Ruiz Rafael
- Molina Llorca Angel
- Molina Llorca Francisco
- Molina Llorca Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264, L 177, F 218, S 8, H MA 7467, I/A 6 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-29
Empresa: LA CRUJIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Ruiz Antonio
- Fernandez Ruiz Rafael
- Molina Llorca Angel
- Molina Llorca Francisco
- Molina Llorca Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264, L 177, F 218, S 8, H MA 7467, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: LA CRUJIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1264, L 177, F 218, S 8, H MA 7467, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: FERMOLI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Ruiz Antonio
- Fernandez Ruiz Rafael
- Molina Llorca Angel
- Molina Llorca Francisco
- Molina Llorca Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026, L 939, F 49, S 8, H MA 11434, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: FERMOLI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026, L 939, F 49, S 8, H MA 11434, I/A 5 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: FRUTAS MIAMI SL
Administrador Solidario
- Molina Llorca Angel
- Molina Llorca Francisco
- Molina Llorca Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12405 , F 220, S 8, H M 147437, I/A 5 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-28
Información de MOLINA LLORCA ANGEL
Mostramos los datos de MOLINA LLORCA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA LLORCA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos