MOLINA HERNANDEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de MOLINA HERNANDEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA HERNANDEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELUQUERIAS MARIA GARCIA SL | Liquidador | 30/03/2021 |
VINCULACIONES DE MOLINA HERNANDEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA HERNANDEZ MIGUEL
Empresa: PELUQUERIAS MARIA GARCIA SL
Liquidador
- Molina Hernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28229 , F 188, S 8, H B 130159, I/A 9 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-08
Empresa: PELUQUERIAS MARIA GARCIA SL
Administrador Unico
- Molina Hernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28229 , F 188, S 8, H B 130159, I/A 7 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Empresa: PELUQUERIAS MARIA GARCIA SL
Administrador Unico
- Molina Hernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28229 , F 187, S 8, H B 130159, I/A 6 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-08
Empresa: ESTEL D'INFANTS SL
Administrador
- Molina Hernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23754 , F 99, S 8, H B 58053, I/A 11 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de MOLINA HERNANDEZ MIGUEL
Mostramos los datos de MOLINA HERNANDEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA HERNANDEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos