MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN
Informe ejecutivo de MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAMSON CONSULTANT SL | Socio Unico | 20/09/2018 | |
DAMSON CONSULTANT SL | Administrador Unico | 20/09/2018 | |
MATRIX AUDIO SL | Socio Unico | 19/12/2013 | |
MATRIX AUDIO SL | Administrador Unico | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN
Empresa: MUSASONI SL
Administrador Mancomunado
- Leal Gomez Abraham
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 33241, I/A 3 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-13
Empresa: MUSASONI SL
Administrador Mancomunado
- Leal Gomez Abraham
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 95, S 8, H CR 33241, I/A 1 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-13
Empresa: PALCO EXPERIENCE SL
Liquidador Unico
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 64, S 8, H CR 31702, I/A 2 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-13
Empresa: PALCO EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 64, S 8, H CR 31702, I/A 2 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-13
Empresa: PALCO EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 62, S 8, H CR 31702, I/A 1 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-13
Empresa: DAMSON CONSULTANT SL
Administrador Unico
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649 , F 1, S 8, H CR 30079, I/A 1 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-13
Empresa: DAMSON CONSULTANT SL
Socio Único
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649 , F 1, S 8, H CR 30079, I/A 1 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-13
Empresa: EVENTOVISION PRODUCTIONS SL
Liquidador
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 181, S 8, H CR 23072, I/A 2 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-13
Empresa: EVENTOVISION PRODUCTIONS SL
Administrador Solidario
- Cruz Calonge Enrique Honorio
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 181, S 8, H CR 23072, I/A 2 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-13
Empresa: EVENTOVISION PRODUCTIONS SL
Administrador Solidario
- Cruz Calonge Enrique Honorio
- Molina Hellin Modesto Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 181, S 8, H CR 23072, I/A 1 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-13
VER MAS ACTOS
Información de MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN
Mostramos los datos de MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA HELLIN MODESTO DAMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos