MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES
Informe ejecutivo de MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRANIA SIGLO XXI SL | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
SERRANIA SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES
Empresa: SERRANIA SIGLO XXI SL
Liquidador
- Molina Gonzalez Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34261 , F 81, S 8, H M 616365, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: SERRANIA SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Molina Gonzalez Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34261 , F 81, S 8, H M 616365, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: SERRANIA SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Molina Gonzalez Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34261 , F 80, S 8, H M 616365, I/A 1 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Información de MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES
Mostramos los datos de MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA GONZALEZ MARIA-ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos