MOLINA CARMONA MIGUEL
Informe ejecutivo de MOLINA CARMONA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA CARMONA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUE HARIA YO SIN TI AIE | Representante | 02/07/2024 | |
INNO3 TECNOLOGIAS SOSTENIBLES SL | Consejero | 21/09/2020 | |
JAIBO FILMS SLNE | Administrador Unico | 26/04/2016 |
VINCULACIONES DE MOLINA CARMONA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA CARMONA MIGUEL
Empresa: QUE HARIA YO SIN TI AIE
Administrador Solidario
Representante
- Molina Carmona Miguel
- Perez Rastrilla Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825457, I/A 2 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: INNO3 TECNOLOGIAS SOSTENIBLES SL
Consejero
- Ferrandez Pastor Francisco Javier
- Garcia Chamizo Juan Manuel
- Gomez Trillo Sergio
- Molina Carmona Miguel
- Prosper Waknine Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 201, S 8, H A 171177, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-03
Empresa: JAIBO FILMS SLNE
Administrador Unico
- Molina Carmona Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 133, S 9, H A 102495, I/A 5 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-03
Empresa: JAIBO FILMS SLNE
Administrador Solidario
- Aliaga Pastor Adan Jose
- Molina Carmona Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 133, S 9, H A 102495, I/A 4 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-8-03
Empresa: JAIBO FILMS SLNE
Administrador Solidario
- Aliaga Pastor Adan Jose
- Molina Carmona Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 133, S 9, H A 102495, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-03
Información de MOLINA CARMONA MIGUEL
Mostramos los datos de MOLINA CARMONA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA CARMONA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos