MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS
Informe ejecutivo de MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDETANIA ESPEDICIO SL | Administrador Unico | 21/02/2011 |
VINCULACIONES DE MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS
Empresa: ORLEYL SPEDICIO SL
Administrador Solidario
- Molina Canelles Aleix-alexis
- Molina Canelles Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599, L 1161, F 152, S 8, H CS 34557, I/A 2 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Empresa: CIBERTRANS LLOGISTIC SL
Liquidador
- Molina Canelles Aleix-alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492, L 1054, F 110, S 8, H CS 30621, I/A 2 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-12
Empresa: CIBERTRANS LLOGISTIC SL
Administrador Unico
- Molina Canelles Aleix-alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492, L 1054, F 110, S 8, H CS 30621, I/A 2 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-12
Empresa: ORLEYL SPEDICIO SL
Administrador Solidario
- Molina Canelles Aleix-alexis
- Molina Canelles Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599, L 1161, F 151, S 8, H CS 34557, I/A 1 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-12
Empresa: EDETANIA ESPEDICIO SL
Administrador Unico
- Molina Canelles Aleix-alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 94, S 8, H CS 32853, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-12
Información de MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS
Mostramos los datos de MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA CANELLES ALEIX-ALEXIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos