MOLINA CALA RUBEN ANTONIO
Informe ejecutivo de MOLINA CALA RUBEN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA CALA RUBEN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACENTALIA CONSULTORES SL | Administrador Unico | 05/11/2018 | |
ACENTALIA CONSULTORES SL | Socio Unico | 13/03/2012 | |
ACENTORURAL SLNE | Administrador Unico | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE MOLINA CALA RUBEN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA CALA RUBEN ANTONIO
Empresa: ACENTALIA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Molina Cala Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 22, S 8, H SE 92696, I/A 3 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-41
Empresa: ACENTALIA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Molina Cala Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 21, S 8, H SE 92696, I/A 2 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-41
Empresa: ACENTALIA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Molina Cala Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 21, S 8, H SE 92696, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-41
Empresa: ACENTALIA CONSULTORES SL
Socio Único
- Molina Cala Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5503 , F 21, S 8, H SE 92696, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-41
Empresa: ACENTORURAL SLNE
Administrador Unico
- Molina Cala Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395 , F 130, S 9, H SE 69326, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-41
Empresa: ACENTORURAL SLNE
Administrador Solidario
- Gata Coronilla Daniel
- Molina Cala Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395 , F 130, S 9, H SE 69326, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-41
Información de MOLINA CALA RUBEN ANTONIO
Mostramos los datos de MOLINA CALA RUBEN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA CALA RUBEN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos