MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XTREME MOTION SPORTS SL | Administrador Unico | 31/03/2014 | |
EVIL BIKES GLOBAL SL | Administrador Unico | 06/06/2012 | |
XTREME MOTION SPORTS SL | Apoderado | 15/10/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL
Empresa: GLOBAL TRADING UNLIMITED SL
Administrador Unico
- Molina Bustamante Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 182, S 8, H M 150287, I/A 20 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: XTREME MOTION SPORTS SL
Administrador Unico
- Molina Bustamante Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22353 , F 141, S 8, H M 399129, I/A 8 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Empresa: XTREME MOTION SPORTS SL
Administrador Mancomunado
- Molina Bustamante Javier
- Molina Bustamante Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22353 , F 141, S 8, H M 399129, I/A 8 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Empresa: GLOBAL TRADING UNLIMITED SL
Administrador Unico
- Molina Bustamante Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23132 , F 182, S 8, H M 150287, I/A 19 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Empresa: EVIL BIKES GLOBAL SL
Administrador Unico
- Molina Bustamante Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29950 , F 160, S 8, H M 539040, I/A 1 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: XTREME MOTION SPORTS SL
Apoderado
- Molina Bustamante Luis Miguel
- Molina Salazar Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22353 , F 139, S 8, H M 399129, I/A 6 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Empresa: XTREME MOTION SPORTS SL
Apoderado Solidario
- Molina Bustamante Luis Miguel
- Molina Salazar Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22353 , F 139, S 8, H M 399129, I/A 6 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Empresa: XTREME MOTION SPORTS SL
Apoderado Solidario
- Molina Bustamante Luis Miguel
- Molina Salazar Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22353 , F 137, S 8, H M 399129, I/A 4 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Empresa: XTREME MOTION SPORTS SL
Administrador Mancomunado
- Molina Bustamante Luis Miguel
- Molina Salazar Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22353 , F 134, S 8, H M 399129, I/A 2 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-28
Información de MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA BUSTAMANTE LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos