MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO
Informe ejecutivo de MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAJOR PRIME SL | Socio Unico | 07/10/2022 | |
ALMAJOR PRIME SL | Administrador Unico | 07/10/2022 | |
ALMAJOR CAPITAL SL | Administrador Unico | 25/02/2019 | |
ALMAJOR CAPITAL SL | Socio Unico | 16/08/2017 |
VINCULACIONES DE MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO
Empresa: ALMAJOR PRIME SL
Administrador Unico
- Molina Botas Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44144 , F 10, S 8, H M 778463, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: ALMAJOR PRIME SL
Socio Único
- Molina Botas Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44144 , F 10, S 8, H M 778463, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: ALMAJOR CAPITAL SL
Administrador Unico
- Molina Botas Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36281 , F 143, S 8, H M 651873, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: ALMAJOR CAPITAL SL
Socio Único
- Molina Botas Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36281 , F 140, S 8, H M 651873, I/A 1 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: GUADALMINA GOLF SA
Administrador Unico
- Molina Botas Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216, L 1129, F 204, S 8, H MA 2215, I/A 37 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-29
Empresa: GUADALMINA GOLF SA
Administrador Unico
- Molina Botas Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216, L 1129, F 203, S 8, H MA 2215, I/A 34 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Empresa: GUADALMINA GOLF SA
Administrador Unico
- Molina Botas Jorge Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216, L 1129, F 202, S 8, H MA 2215, I/A 28 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
Información de MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO
Mostramos los datos de MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA BOTAS JORGE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos