MOLINA AZUAGA FRANCISCO
Informe ejecutivo de MOLINA AZUAGA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLINA AZUAGA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTINENTAL ECO FRUITSS SL | Administrador Unico | 28/06/2021 | |
CONTINENTAL TROPIC-FRUITS SL | Apoderado | 03/11/2020 | |
CONSTRUCCIONES MOLINA HERMANOS SA | Administrador Unico | 22/10/2015 | |
CODIGO VIKTOR SL | Administrador Unico | 31/10/2014 |
VINCULACIONES DE MOLINA AZUAGA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA AZUAGA FRANCISCO
Empresa: CONTINENTAL ECO FRUITSS SL
Administrador Unico
- Molina Azuaga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049, L 4956, F 21, S 8, H MA161859, I/A 1 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-29
Empresa: CONTINENTAL TROPIC-FRUITS SL
Apoderado
- Molina Azuaga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5954, L 4861, F 192, S 8, H MA156456, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-29
Empresa: CONSTRUCCIONES MOLINA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Molina Azuaga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5446, L 4353, F 118, S 8, H MA130570, I/A 3 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-29
Empresa: CONSTRUCCIONES MOLINA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Molina Azuaga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5446, L 4353, F 118, S 8, H MA130570, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-29
Empresa: CONSTRUCCIONES MOLINA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Molina Azuaga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5446, L 4353, F 118, S 8, H MA130570, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-29
Empresa: CODIGO VIKTOR SL
Administrador Unico
- Molina Azuaga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334, L 4241, F 192, S 8, H MA125346, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-29
Información de MOLINA AZUAGA FRANCISCO
Mostramos los datos de MOLINA AZUAGA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA AZUAGA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos