MOLES LLACER SALVADOR VICENTE
Informe ejecutivo de MOLES LLACER SALVADOR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLES LLACER SALVADOR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODISHAFRO SL | Administrador Unico | 14/10/2020 |
VINCULACIONES DE MOLES LLACER SALVADOR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLES LLACER SALVADOR VICENTE
Empresa: CODISHAFRO SL
Administrador Unico
- Moles Llacer Salvador Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 122, S 8, H CS 35556, I/A 4 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-12
Empresa: CODISHAFRO SL
Administrador Unico
- Moles Llacer Salvador Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 121, S 8, H CS 35556, I/A 2 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-12
Empresa: CODISHAFRO SL
Administrador Unico
- Moles Llacer Salvador Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624, L 1186, F 121, S 8, H CS 35556, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-12
Liquidador
- Dosda Marti Salvador Jose
- Ibañez Cabedo Matias
- Moles Llacer Salvador Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350, L 913, F 92, S 8, H CS 26264, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-12
Consejero Delegado Mancomunado
- Dosda Marti Salvador Jose
- Ibañez Cabedo Matias
- Moles Llacer Salvador Vicente
Consejero
- Dosda Marti Salvador Jose
- Ibañez Cabedo Matias
- Moles Llacer Salvador Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350, L 913, F 92, S 8, H CS 26264, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-12
Información de MOLES LLACER SALVADOR VICENTE
Mostramos los datos de MOLES LLACER SALVADOR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLES LLACER SALVADOR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos