MOLES BALLESTERO MERCEDES
Informe ejecutivo de MOLES BALLESTERO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLES BALLESTERO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUVILL LIBROS SA | Consejero | 10/02/2024 | |
IBERBOOK-SANCHEZ CUESTA SA | Consejero | 24/05/2022 |
VINCULACIONES DE MOLES BALLESTERO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLES BALLESTERO MERCEDES
Empresa: PUVILL LIBROS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23148 , F 117, S 8, H B 48628, I/A 25 (10/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: PUVILL LIBROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23148 , F 117, S 8, H B 48628, I/A 25 (10/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: IBERBOOK-SANCHEZ CUESTA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15891 , F 219, S 8, H M 72428, I/A 22 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: IBERBOOK-SANCHEZ CUESTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15891 , F 219, S 8, H M 72428, I/A 22 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: PUVILL LIBROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23148 , F 116, S 8, H B 48628, I/A 23 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: PUVILL LIBROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23148 , F 116, S 8, H B 48628, I/A 23 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: IBERBOOK-SANCHEZ CUESTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15891 , F 218, S 8, H M 72428, I/A 21 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: IBERBOOK-SANCHEZ CUESTA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15891 , F 218, S 8, H M 72428, I/A 21 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: PUVILL LIBROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23148 , F 115, S 8, H B 48628, I/A 22 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Empresa: PUVILL LIBROS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moles Ballestero Mercedes
- Puvill Moles Oscar
- Puvill Moles Sandra
- Puvill Valero Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23148 , F 115, S 8, H B 48628, I/A 22 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
VER MAS ACTOS
Información de MOLES BALLESTERO MERCEDES
Mostramos los datos de MOLES BALLESTERO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLES BALLESTERO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos