MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL
Informe ejecutivo de MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXEL VIP SERVICES SL | Administrador Solidario | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL
Empresa: SPACE DRONE TECHNOLOGIES SL
Liquidador
- Calvo San Segundo Carlos
- Diaz Gonzalez Ignacio
- Molero Quesada Ruben Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45456 , F 77, S 8, H B 488391, I/A 2 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-08
Empresa: SPACE DRONE TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Calvo San Segundo Carlos
- Molero Quesada Ruben Angel
Liquidador
- Calvo San Segundo Carlos
- Diaz Gonzalez Ignacio
- Molero Quesada Ruben Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45456 , F 77, S 8, H B 488391, I/A 2 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-08
Empresa: SPACE DRONE TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Calvo San Segundo Carlos
- Molero Quesada Ruben Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45456 , F 77, S 8, H B 488391, I/A 1 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Empresa: SPACE SOLUTIONS & INNOVATIONS SL
Administrador Solidario
- Molero Quesada Ruben Angel
- Myung Duck Yi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 52, S 8, H B 471208, I/A 2 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-08
Empresa: SPACE SOLUTIONS & INNOVATIONS SL
Administrador Solidario
- Molero Quesada Ruben Angel
- Myung Duck Yi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 51, S 8, H B 471208, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-08
Empresa: AXEL VIP SERVICES SL
Administrador Solidario
- Lopez Feliu Mani Alejandro
- Molero Quesada Ruben Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41088 , F 76, S 8, H B 378516, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-08
Información de MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL
Mostramos los datos de MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLERO QUESADA RUBEN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos