MOLERO MENENDEZ HORTENSIA
Informe ejecutivo de MOLERO MENENDEZ HORTENSIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLERO MENENDEZ HORTENSIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARISMO 12 SL | Apoderado | 12/12/2022 | |
SYNCONSULT SL | Consejero | 03/08/2015 |
VINCULACIONES DE MOLERO MENENDEZ HORTENSIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLERO MENENDEZ HORTENSIA
Empresa: GUARISMO 12 SL
Apoderado
- Molero Menendez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17808 , F 62, S 8, H M 307125, I/A 3 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: BORIZO DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Molero Gimenez Francisco Jose
- Molero Menendez Hortensia
- Molero Menendez Iñigo
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Molero Menendez Hortensia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23667 , F 58, S 8, H M 222030, I/A 22 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Empresa: SYNCONSULT SL
Consejero
- Molero Menendez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11616 , F 80, S 8, H M 182424, I/A 35 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: BORIZO DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Molero Gimenez Francisco Jose
- Molero Menendez Hortensia
- Molero Menendez Iñigo
Presidente
- Molero Menendez Hortensia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23667 , F 58, S 8, H M 222030, I/A 20 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Información de MOLERO MENENDEZ HORTENSIA
Mostramos los datos de MOLERO MENENDEZ HORTENSIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLERO MENENDEZ HORTENSIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos