MOLERO MELENDEZ PABLO
Informe ejecutivo de MOLERO MELENDEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLERO MELENDEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAMOLE EXPRESS SL | Socio Unico | 10/07/2023 | |
PAMOLE EXPRESS SL | Administrador Unico | 10/07/2023 |
VINCULACIONES DE MOLERO MELENDEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLERO MELENDEZ PABLO
Empresa: PAMOLE EXPRESS SL
Administrador Unico
- Molero Melendez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11411, L 8689, F 212, S 8, H V 212244, I/A 1 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-46
Empresa: PAMOLE EXPRESS SL
Socio Único
- Molero Melendez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11411, L 8689, F 212, S 8, H V 212244, I/A 1 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-46
Administrador Unico
- Molero Melendez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 112, S 8, H B 103211, I/A 24 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Administrador Unico
- Molero Melendez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33743 , F 49, S 8, H B 103211, I/A 20 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Consejero Delegado
- Molero Melendez Pablo
Consejero
- Cabrito Casanovas Miguel Angel
- Molero Melendez Pablo
- Nuñez Fresquet Felix
Presidente
- Molero Melendez Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33743 , F 49, S 8, H B 103211, I/A 20 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Consejero Delegado
- Molero Melendez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33743 , F 49, S 8, H B 103211, I/A 19 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Presidente
- Molero Melendez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33743 , F 48, S 8, H B 103211, I/A 18 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Empresa: TRANSPAMOLE SL
Administrador
- Molero Melendez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33202 , F 61, S 8, H B 132042, I/A 6 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-08
Información de MOLERO MELENDEZ PABLO
Mostramos los datos de MOLERO MELENDEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLERO MELENDEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos