MOLERA PICAZO JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de MOLERA PICAZO JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOLERA PICAZO JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRIS MARKETING Y PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE MOLERA PICAZO JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLERA PICAZO JOSE VICENTE
Empresa: CAPRI INFORMATICA SA
Administrador Solidario
- Molera Picazo Fernando
- Molera Picazo Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12441 , F 106, S 8, H M 198028, I/A 6 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: NEW ENERGY CONCEPT 2020 SL
Apoderado
- Molera Picazo Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 4, S 8, H GU 6158, I/A 5 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-19
Empresa: AIRIS MARKETING Y PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Molera Picazo Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 72, S 8, H GU 8600, I/A 1 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-19
Empresa: CENTRO BARETEC SL
Administrador Unico
- Molera Picazo Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 174, S 8, H TF 42395, I/A 3 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38
Empresa: CENTRO BARETEC SL
Administrador Unico
- Molera Picazo Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 174, S 8, H TF 42395, I/A 2 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38
Información de MOLERA PICAZO JOSE VICENTE
Mostramos los datos de MOLERA PICAZO JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLERA PICAZO JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos