MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEOMOL SL | Administrador Solidario | 27/03/2020 |
VINCULACIONES DE MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL
Empresa: LAWGICAL SLP
Soc.Prof.
- Moldes Martinez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40042 , F 166, S 8, H M 711463, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: LAWGICAL SLP
Administrador Solidario
- Moldes Martinez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40042 , F 166, S 8, H M 711463, I/A 2 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Empresa: HEOMOL SA
Administrador Solidario
- Moldes Martinez Manuel Angel
- Moldes Valcarce Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 863 , F 64, S 8, H LE 10047, I/A 7 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-24
Empresa: LAWGICAL SLP
Administrador Solidario
- Gutierrez-larraya Sanchez-andrade Guillermo
- Ma Jiongjie
- Moldes Martinez Manuel Angel
Soc.Prof.
- Gutierrez-larraya Sanchez-andrade Guillermo
- Ma Jiongjie
- Moldes Martinez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40042 , F 164, S 8, H M 711463, I/A 1 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Información de MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLDES MARTINEZ MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos