MOLARES GARZA CLARA MARINA
Informe ejecutivo de MOLARES GARZA CLARA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOLARES GARZA CLARA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARABANCHITA SL | Administrador Unico | 31/07/2024 | |
EXPLORE ENGLISH SL | Administrador Unico | 28/10/2022 | |
VALLECASITA DE INGLES SL | Administrador Unico | 28/06/2022 | |
HAPPY RAIN SL | Administrador Unico | 31/03/2017 | |
FUNGLISH SL | Administrador Unico | 22/03/2017 |
VINCULACIONES DE MOLARES GARZA CLARA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLARES GARZA CLARA MARINA
Empresa: CARABANCHITA SL
Administrador Unico
- Molares Garza Clara Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829610, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: EXPLORE ENGLISH SL
Administrador Unico
- Molares Garza Clara Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 169, S 8, H M 670441, I/A 3 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: VALLECASITA DE INGLES SL
Administrador Unico
- Molares Garza Clara Marina
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43691 , F 170, S 8, H M 771267, I/A 1 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Empresa: HAPPY RAIN SL
Administrador Unico
- Molares Garza Clara Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 50, S 8, H M 643594, I/A 1 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Empresa: FUNGLISH SL
Administrador Unico
- Molares Garza Clara Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35678 , F 107, S 8, H M 641190, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Información de MOLARES GARZA CLARA MARINA
Mostramos los datos de MOLARES GARZA CLARA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLARES GARZA CLARA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos