MOLADA HERVAS ERNESTO
Informe ejecutivo de MOLADA HERVAS ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLADA HERVAS ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAVO QUALITY FOODS SL | Socio Unico | 13/10/2014 | 16/11/2016 |
BRAVO QUALITY FOODS SL | Administrador Unico | 13/10/2014 | 16/11/2016 |
PODIUM DISCO TORRENT SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2013 | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE MOLADA HERVAS ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLADA HERVAS ERNESTO
Empresa: SHIKOBARTE SL
Administrador Unico
- Molada Hervas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9368, L 6650, F 143, S 8, H V 145027, I/A 3 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-46
Empresa: SHIKOBARTE SL
Administrador Unico
- Molada Hervas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9368, L 6650, F 142, S 8, H V 145027, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-46
Empresa: SHIKOBARTE SL
Nuevo Socio Único
- Molada Hervas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9368, L 6650, F 142, S 8, H V 145027, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-46
Empresa: PODIUM DISCO TORRENT SL
Administrador Mancomunado
- Granados Lechado Jose
- Molada Hervas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9643, L 6925, F 21, S 8, H V 154400, I/A 2 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-46
Empresa: PODIUM DISCO TORRENT SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Andujar Rosario
- Granados Lechado Jose
- Molada Hervas Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9643, L 6925, F 19, S 8, H V 154400, I/A 1 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-46
Información de MOLADA HERVAS ERNESTO
Mostramos los datos de MOLADA HERVAS ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLADA HERVAS ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos