MOISES ISRAEL GARZON
Informe ejecutivo de MOISES ISRAEL GARZON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOISES ISRAEL GARZON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA SA DEPORTIVA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2020 | 06/07/2021 |
CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA SA DEPORTIVA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2018 | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE MOISES ISRAEL GARZON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOISES ISRAEL GARZON
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Miguel Velazquez De Cuellar Paracchi
- Moises Israel Garzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 133, F 197, S 8, H SO 1440, I/A 45 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-42
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Miguel Velazquez De Cuellar Paracchi
- Moises Israel Garzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 133, F 197, S 8, H SO 1440, I/A 44 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-42
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 133, F 197, S 8, H SO 1440, I/A 44 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-42
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 133, F 195, S 8, H SO 1440, I/A 42 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-42
Información de MOISES ISRAEL GARZON
Mostramos los datos de MOISES ISRAEL GARZON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOISES ISRAEL GARZON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos