MOISES DORCA PUJOLRAS
Informe ejecutivo de MOISES DORCA PUJOLRAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOISES DORCA PUJOLRAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISER SA | Administrador Solidario | 18/01/2012 | 18/01/2013 |
DISER SA | Administrador Unico | 23/09/2011 | 18/01/2012 |
DISER SA | Administrador Solidario | 23/09/2011 |
VINCULACIONES DE MOISES DORCA PUJOLRAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOISES DORCA PUJOLRAS
Empresa: DISER SA
Administrador Solidario
- Lidia Dorca Busquets
- Moises Dorca Pujolras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 68, S 8, H GI 2050, I/A 16 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-17
Empresa: DISER SA
Administrador Solidario
- Lidia Dorca Busquets
- Moises Dorca Pujolras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 67, S 8, H GI 2050, I/A 15 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-17
Empresa: DISER SA
Administrador Unico
- Moises Dorca Pujolras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 67, S 8, H GI 2050, I/A 15 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-17
Empresa: DISER SA
Administrador Unico
- Moises Dorca Pujolras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 67, S 8, H GI 2050, I/A 14 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-17
Empresa: DISER SA
Administrador Solidario
- Josefina Busquets Bosch
- Moises Dorca Pujolras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 67, S 8, H GI 2050, I/A 14 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-17
Información de MOISES DORCA PUJOLRAS
Mostramos los datos de MOISES DORCA PUJOLRAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOISES DORCA PUJOLRAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos