MOHSEN HOSSEINI SEYED
Informe ejecutivo de MOHSEN HOSSEINI SEYED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOHSEN HOSSEINI SEYED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIA ERON GROUP SL | Administrador Unico | 30/11/2023 | |
ARIA ERON GROUP SL | Socio Unico | 30/11/2023 |
VINCULACIONES DE MOHSEN HOSSEINI SEYED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHSEN HOSSEINI SEYED
Empresa: ARIA ERON GROUP SL
Administrador Unico
- Mohsen Hosseini Seyed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46055 , F 50, S 8, H M 809208, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: ARIA ERON GROUP SL
Socio Único
- Mohsen Hosseini Seyed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46055 , F 50, S 8, H M 809208, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: FARS KEBAP SL
Administrador Unico
- Mohsen Hosseini Seyed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28657 , F 28, S 8, H M 516064, I/A 7 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: FARS KEBAP SL
Nuevo Socio Único
- Mohsen Hosseini Seyed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28657 , F 28, S 8, H M 516064, I/A 6 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Empresa: FARS KEBAP SL
Administrador Unico
- Mohsen Hosseini Seyed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28657 , F 28, S 8, H M 516064, I/A 5 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-28
Información de MOHSEN HOSSEINI SEYED
Mostramos los datos de MOHSEN HOSSEINI SEYED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHSEN HOSSEINI SEYED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos