MOHEDANO PUIG RAMON
Informe ejecutivo de MOHEDANO PUIG RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MOHEDANO PUIG RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHEDANO PUIG RAMON
Empresa: MOHEDANO PUIG SL
Administrador Unico
- Mohedano Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 107, S 8, H T 23662, I/A 6 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-43
Empresa: MOHEBIUS IN LIVE SL
Liquidador
- Mohedano Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 121, S 8, H T 50366, I/A 3 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-43
Empresa: MOHEBIUS IN LIVE SL
Administrador Unico
- Mohedano Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 121, S 8, H T 50366, I/A 3 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-43
Empresa: MOHEBIUS IN LIVE SL
Administrador Unico
- Mohedano Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 212, S 8, H T 50366, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-43
Empresa: MOHEBIUS IN LIVE SL
Administrador Solidario
- Grau Llorens Enric
- Mohedano Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 212, S 8, H T 50366, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-43
Empresa: MOHEBIUS IN LIVE SL
Administrador Solidario
- Grau Llorens Enric
- Mohedano Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 209, S 8, H T 50366, I/A 1 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-43
Empresa: MOHEDANO PUIG SL
Administrador Unico
- Mohedano Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 104, S 8, H T 23662, I/A 2 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-43
Información de MOHEDANO PUIG RAMON
Mostramos los datos de MOHEDANO PUIG RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHEDANO PUIG RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos